序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏银川市兴庆区黄河大桥203省道往北2公里处滨河工业园区指挥部
|
宁夏回族自治区银川市兴庆区苏银产业园宁夏地质工程学校行政楼二楼205室
|
2 | 2022-08-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
14
|
2032-09-09
|
3 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常文荣魏学峰 [退出]谈军 [退出]李芊 [退出]
|
王杰 [新增]常文荣常龙 [新增]孙立军 [新增]
|
4 | 2021-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏学峰
|
孙立军
|
5 | 2021-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
银川滨河新区投资****展(集团)有限公司:59.5238%;常文荣:21.4762%;肖学义:19%;
|
银川滨河新区投资****展(集团)有限公司:59.5238%;肖学义:19%;常文荣:21.4762%;
|
6 | 2016-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事常文荣*****执行董事魏学峰*****
|
监事常文荣*****董事李芊 [新增]*****董事谈军 [新增]*****董事长魏学峰*****
|
7 | 2016-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事常文荣1964-02-29执行董事魏学峰1974-01-06
|
监事常文荣1964-02-29董事李芊 [新增]1979-11-15董事谈军 [新增]1975-11-25董事长魏学峰1974-01-06
|
8 | 2016-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,常文荣,1964-02-29;执行董事,魏学峰,1974-01-06;
|
监事,常文荣,1964-02-29;董事,李芊,1979( + 0.25329% )-11-15;董事,谈军,1975-11-25;董事长,魏学峰,1974-01-06;
|
9 | 2016-05-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
银川滨河新区投资****展(集团)有限公司,出资11000万,占52.381%,实缴出资0万;常文荣,出资6010万,占28.619%,实缴出资123.0412万;肖学义,出资3990万,占19.0%,实缴出资184.5618万;
|
常文荣,出资4510( - 24.9584% )万,占21.48%,实缴出资0万;肖学义,出资3990万,占19.0%,实缴出资184.5618万;银川滨河新区投资****展(集团)有限公司,出资12500( + 13.63636% )万,占59.52%,实缴出资0万;
|
10 | 2016-05-26 | 投资人(股权)变更 |
银川滨河新区投资****展(集团)有限公司 ****; [退出]常文荣 ****; [退出]肖学义 ****; [退出]
|
常文荣 [新增]****肖学义 [新增]****银川滨河新区投资****展(集团)有限公司 [新增]**** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付