序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 成员 |
张少为(执行董事),张少为(总经理)
|
宋剑峰(执行董事),宋剑峰(总经理)
|
2 | 2021-11-23 | 总经理 |
张少为(执行董事), [退出]张少为(总经理) [退出]
|
宋剑峰(执行董事), [新增]宋剑峰(总经理) [新增]
|
3 | 2021-11-23 | 指定联系人 |
张少为
|
宋剑峰
|
4 | 2021-11-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张少为
|
宋剑峰
|
5 | 2021-11-23 | 董事长或执行董事成员 |
张少为(执行董事), [退出]张少为(总经理) [退出]
|
宋剑峰(执行董事), [新增]宋剑峰(总经理) [新增]
|
6 | 2021-01-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-10-10
|
2021-01-25
|
7 | 2021-01-28 | 地址 |
深圳市龙华区龙华街道清泉路硅谷大院303室
|
深圳市南山区南山街道学府社区南山大道2008跃华园大厦4F
|
8 | 2019-04-11 | 成员 |
翟俪雯(执行董事),翟俪雯(总经理)
|
张少为(执行董事),张少为(总经理)
|
9 | 2019-04-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
翟俪雯
|
张少为
|
10 | 2019-04-11 | 指定联系人 |
翟俪雯(执行董事),翟俪雯(总经理)
|
张少为(执行董事),张少为(总经理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付