序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;
|
任职截止日期:2023-03-05;任职起始日期:2020-03-06;
|
2 | 2020-03-10 | 法定代表人信息 |
姓名:杨清泉;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;
|
姓名:宋娟娟;任职截止日期:2023-03-05;任职起始日期:2020-03-06;
|
3 | 2020-03-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;姓名:杨清泉;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-03-10 | 法定代表人 |
杨清泉
|
宋娟娟
|
5 | 2020-03-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;姓名:杨清泉;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2020-03-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
宋娟娟
|
7 | 2020-03-10 | 负责人变更 |
姓名:杨清泉; [退出]
|
姓名:宋娟娟; [新增]
|
8 | 2020-03-10 | 负责人变更 |
杨清泉 [退出]
|
宋娟娟 [新增]
|
9 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-06-09;姓名:金琳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-01-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
许贺飞
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付