序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-11 | 联络员备案 |
王振江
|
韦晓伶
|
2 | 2020-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赖杰
|
宋艳
|
3 | 2019-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾莉华
|
赖杰
|
4 | 2018-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陶颖
|
曾莉华
|
5 | 2016-04-27 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
6 | 2016-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
温超云
|
陶颖
|
7 | 2016-04-27 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
温超云
|
陶颖
|
8 | 2014-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武芳
|
温超云
|
9 | 2014-09-17 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
武芳
|
温超云
|
10 | 2013-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘慧
|
武芳
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付