序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 财务负责人 |
汪维 ***
|
贾蓓蓓 ***
|
2 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维 [退出]
|
刘允贺 [新增]
|
3 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维 [退出]尚宗林及乃增
|
李峰 [新增]尚宗林及乃增
|
4 | 2019-11-01 | 法定代表人变更 |
秦伟
|
尚宗林
|
5 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尚宗林及乃增秦伟 [退出]
|
尚宗林及乃增李维 [新增]
|
6 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红梅柳惠荣 [退出]
|
尹波 [新增]张红梅
|
7 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红梅柳惠荣
|
柳惠荣张红梅
|
8 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维
|
李维
|
9 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦伟及乃增尚宗林
|
秦伟尚宗林及乃增
|
10 | 2018-09-21 | 法定代表人变更 |
尚宗林
|
秦伟
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付