序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吉军;任乃鑫; [退出]安艳华;沈阳建筑大学;蔡新冬; [退出]路旭;
|
关山; [新增]沈阳建筑大学;路旭;安艳华;吉军;袁菁; [新增]
|
2 | 2016-02-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吉军;石铁矛; [退出]朱玲; [退出]姚宏韬; [退出]李殿生; [退出]任乃鑫;安艳华;刘文军; [退出]沈阳建筑大学;
|
吉军;任乃鑫;安艳华;沈阳建筑大学;蔡新冬; [新增]路旭; [新增]
|
3 | 2014-06-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-06-06
|
2024-06-06
|
4 | 2010-12-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
100( + 100% )
|
5 | 2010-12-17 | 实收资本变更 |
50
|
100( + 100% )
|
6 | 2010-12-17 | 实收资本变更 |
50.0000
|
100.0000( + 100% )
|
7 | 2010-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石铁矛;吉军;朱玲;姚宏韬;李殿生;任乃鑫;安艳华;刘文军;沈阳建筑大学;
|
刘文军;吉军;石铁矛;朱玲;姚宏韬;李殿生;任乃鑫;安艳华;沈阳建筑大学;
|
8 | 2010-12-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.0000
|
100.0000( + 100% )
|
9 | 2010-07-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石铁矛;朱玲;姚宏韬;李殿生;任乃鑫;安艳华;刘文军;吉军;沈阳建筑工程学院; [退出]
|
石铁矛;吉军;朱玲;姚宏韬;李殿生;任乃鑫;安艳华;刘文军;沈阳建筑大学; [新增]
|
10 | 2010-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石铁矛执行董事 [退出]彭晓烈经理 [退出]任乃鑫监事 [退出]
|
张伶伶执行董事 [新增]袁敬诚经理 [新增]黄勇监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付