序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐登 ; [退出]
|
投资人:张元根 ; [新增]
|
2 | 2022-07-07 | 其他变更 |
姓名:徐登,职务:执行董事;姓名:徐登,职务:经理;姓名:李泮****,职务:监事;
|
姓名:张元根,职务:经理;姓名:李泮****,职务:监事;姓名:张元根,职务:执行董事;
|
3 | 2022-07-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐登,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [退出]
|
投资人:张元根,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [新增]
|
4 | 2022-07-07 | 法定代表人变更 |
徐登
|
张元根
|
5 | 2022-06-17 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:徐登,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:徐登,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:周艳梅,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:徐登,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:监事,姓名:李泮****,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:执行董事,姓名:徐登,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:徐登,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
6 | 2020-03-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:尧强,出资额:38万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [退出]投资人:闵灵强,出资额:38万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [退出]投资人:尚洪军,出资额:38万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [退出]投资人:夏功仙,出资额:86万,占43%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [退出]
|
投资人:徐登,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2065-04-16; [新增]
|
7 | 2020-03-11 | 其他变更 |
姓名:尧强,职务:执行董事;姓名:尧强,职务:经理;姓名:闵灵强,职务:监事;
|
姓名:徐登,职务:执行董事;姓名:周艳梅,职务:监事;姓名:徐登,职务:经理;
|
8 | 2020-03-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:尧强 ; [退出]投资人:闵灵强 ; [退出]投资人:尚洪军 ; [退出]投资人:夏功仙 ; [退出]
|
投资人:徐登 ; [新增]
|
9 | 2020-03-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-03-11 | 法定代表人变更 |
尧强
|
徐登
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付