序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 章程备案 |
无
|
2021-08-23章程备案
|
2 | 2021-11-08 | 法定代表人变更 |
张建强
|
张建强
|
3 | 2021-11-08 | 经理备案 |
张建强*;高云;郑权
|
张建强*
|
4 | 2021-11-08 | 监事备案 |
王晓勇
|
田添
|
5 | 2021-11-08 | 董事备案 |
张建强*
|
张建强*;高云;郑权
|
6 | 2021-04-23 | 投资人(股权)变更 |
上海易飏新能源有限公司;
|
上海易飏新能源有限公司;天润启航投资管理有限公司;
|
7 | 2021-04-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2021-04-23 | 章程备案 |
无
|
2021-04-19章程备案
|
9 | 2020-12-25 | 监事备案 |
张昕怡
|
王晓勇
|
10 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
毛正荣
|
张建强
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付