序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐典忠
|
张雨
|
2 | 2019-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘焕艳(首席代表) [退出]
|
徐典忠(首席代表) [新增]
|
3 | 2019-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘焕艳
|
徐典忠
|
4 | 2016-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘利龙 [退出]
|
刘焕艳 [新增]
|
5 | 2016-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘利龙
|
刘焕艳
|
6 | 2014-05-20 | 其他事项备案变更 |
*****46
|
*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付