序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张黎黎;成员:张黎黎;成员:洪贺娟;
|
2 | 2018-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-07-15章程修正案
|
3 | 2018-07-20 | 法定代表人变更 |
王丽丽
|
张黎黎
|
4 | 2018-07-20 | 董事备案 |
王丽丽 [退出]
|
张黎黎 [新增]
|
5 | 2018-07-20 | 监事备案 |
孟祥林 [退出]
|
洪贺娟 [新增]
|
6 | 2018-07-20 | 经理备案 |
王丽丽 [退出]
|
张黎黎 [新增]
|
7 | 2018-07-20 | 投资人(股权)变更 |
王丽丽; [退出]
|
张黎黎; [新增]
|
8 | 2016-12-20 | 监事备案 |
桂平 [退出]
|
孟祥林 [新增]
|
9 | 2016-12-20 | 董事备案 |
李媛婷 [退出]
|
王丽丽 [新增]
|
10 | 2016-12-20 | 法定代表人变更 |
李媛婷
|
王丽丽
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付