序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
谭兴泽 [退出]王甫杨刚 [退出]蔡蒙军王建伟 [退出]徐小勇
|
王红国 [新增]王甫王正博 [新增]蔡蒙军晏小标 [新增]徐小勇
|
3 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭兴泽王甫郜俊磊 [退出]蔡蒙军余梦飞 [退出]代聪永 [退出]
|
谭兴泽王甫杨刚 [新增]蔡蒙军王建伟 [新增]徐小勇 [新增]
|
5 | 2021-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代聪永
|
徐小勇
|
6 | 2018-05-29 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
城镇基础设施及相关配套设施项目的投资开****;房地产开****;房屋折迁及安置;物业管理;园林绿化;销售:建筑材料(许可项目凭许可证从事经营活动;特殊项目凭资质证从事经营活动)。
|
城镇基础设施及相关配套设施项目的投资开****;房地产开****;房屋折迁及安置;物业管理;园林绿化;销售:建筑材料;旅游文化产业开****;餐饮服务、住宿服务、旅游开****运营、会展服务、文化艺术服务、休闲娱乐服务;广告设计制作;影视制作;酒店管理。
|
7 | 2018-04-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
范江铭
|
代聪永
|
8 | 2018-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
辜庆翔 [退出]阮顺明 [退出]杨佳 [退出]蔡蒙军王无祖 [退出]赵义 [退出]王红国 [退出]范江铭 [退出]
|
谭兴泽 [新增]王甫 [新增]郜俊磊 [新增]蔡蒙军余梦飞 [新增]代聪永 [新增]
|
9 | 2018-04-13 | 其他事项备案 |
十四冶建设集团云南房地产开****经营有限公司:51%;云南广源设计有限公司:29%;大方蒙源项目投资有限公司:20%;
|
大方蒙源项目投资有限公司:20%;云南广源设计有限公司:29%;云南建投房地产开****经营有限公司:51%;
|
10 | 2018-04-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
十四冶建设集团云南房地产开****经营有限公司:51%;云南广源设计有限公司:29%;大方蒙源项目投资有限公司:20%;
|
大方蒙源项目投资有限公司:20%;云南广源设计有限公司:29%;云南建投房地产开****经营有限公司:51%; [名称变更]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付