序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姚兰
|
徐建建
|
2 | 2019-07-25 | 负责人姓名变更 |
唐亮
|
姚兰
|
3 | 2018-12-21 | 营业场所变更 |
泗阳县众兴镇淮海东路丰泰机电城C-1-11、12、23、24、25、26、38、39、40、41、53(50%)、54(50%)号
|
泗阳县淮海东路丰泰机电城A1幢1层1-4号
|
4 | 2018-04-18 | 负责人姓名变更 |
姚兰
|
唐亮
|
5 | 2017-07-25 | 营业场所变更 |
泗阳县众兴镇丰泰机电城南大门西侧
|
泗阳县众兴镇淮海东路丰泰机电城C-1-11、12、23、24、25、26、38、39、40、41、53(50%)、54(50%)号
|
6 | 2014-08-01 | 负责人姓名变更 |
葛红英
|
姚兰
|
7 | 2014-08-01 | 营业场所变更 |
泗阳县众兴镇人民中路3号
|
泗阳县众兴镇丰泰机电城南大门西侧
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付