序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王翠凤* 执行董事 [退出]王翠凤* 经理 [退出]闫文军 监事
|
徐文俊* 执行董事 [新增]徐文俊* 经理 [新增]闫文军 监事
|
2 | 2017-07-25 | 投资人 |
王翠凤 自然人股东 [退出]
|
徐文俊 自然人股东 [新增]
|
3 | 2017-07-25 | 法定代表人 |
王翠凤
|
徐文俊
|
4 | 2016-06-23 | 住所 |
北京市大兴区黄村镇富强路119号1119室
|
北京市大兴区丽园路30号院1号楼-1至2层01二层
|
5 | 2015-12-31 | 投资人 |
孙月山 自然人股东 [退出]
|
王翠凤 自然人股东 [新增]
|
6 | 2015-03-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
变更前孙月山 自然人股东 [退出]
|
变更后王翠凤 自然人股东 [新增]
|
7 | 2015-03-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙月山* 执行董事 [退出]孙月山* 经理 [退出]高金玉 监事 [退出]
|
王翠凤* 执行董事 [新增]王翠凤* 经理 [新增]闫文军 监事 [新增]
|
8 | 2015-03-17 | 法定代表人 |
孙月山
|
王翠凤
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付