序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-14 | 财务负责人 |
|
潘慧萍
|
2 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
|
杨琦 备案手机:*****
|
3 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
|
杨琦 备案手机:*****
|
4 | 2014-07-09 | 法定代表人变更 |
|
徐智勇
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付