序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁冰(经理) [退出]左志勇(监事)姚立宏(董事) [退出]何国亮(董事) [退出]梁冰(董事) [退出]钟金琦(董事) [退出]徐林(董事长) [退出]
|
左志勇(监事)梁冰(总经理) [新增]徐林(执行董事) [新增]
|
2 | 2020-06-08 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北琦明光电科技有限公司:*%;
|
湖北琦明光电科技有限公司:*%;
|
4 | 2020-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
5 | 2019-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常晓东 [退出]何国亮梁冰何毅 [退出]钟金琦徐林常晓东 [退出]
|
梁冰左志勇 [新增]姚立宏 [新增]何国亮梁冰钟金琦徐林
|
6 | 2019-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何国亮
|
徐林
|
7 | 2018-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
8 | 2018-06-15 | 其他事项备案 |
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
湖北琦明光电科技有限公司:100%;
|
9 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
常晓东何国亮梁冰何毅钟金琦徐林常晓东
|
常晓东何国亮梁冰何毅钟金琦徐林常晓东
|
10 | 2018-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
潜江市杨市工业园刘杨路
|
潜江市杨市办事处翰林路99号
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付