序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
李元泽,徐进*
|
徐超,徐进*
|
2 | 2018-08-23 | 投资人 |
焦洁,自然人股东,李师,自然人股东
|
徐超,自然人股东,徐进*,自然人股东
|
3 | 2017-12-08 | 经营范围 |
会议服务;餐饮管理。以下限分支机构经营:中餐;包装食品;饮料、酒。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮管理;会议服务;技术推广服务;以下限分支机构经营:中餐;包装食品;饮料、酒。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2017-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李元泽,徐超*
|
李元泽,徐进*
|
5 | 2017-12-08 | 法定代表人 |
徐超
|
徐进
|
6 | 2016-10-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
李师,李岩,徐光*
|
李元泽,徐超*
|
7 | 2016-10-25 | 法定代表人 |
徐光
|
徐超
|
8 | 2008-01-14 | 一般经营项目变更 |
餐饮管理。
|
餐饮管理。以下限分支机构经营:中餐;包装食品;饮料、酒。
|
9 | 2007-07-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市宣武区鸭子桥21号(金创招待所203室)
|
北京市东城区北京站内售票厅二层204房
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付