序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
湛爱国
|
文旭
|
2 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
湛爱国(董事长兼总经理) [退出]文旭(董事) [退出]袁浩(监事)黄巍(董事)姚帅(监事)辛磊(监事会主席)
|
湛爱国(董事) [新增]文旭(董事长兼总经理) [新增]袁浩(监事)黄巍(董事)姚帅(监事)辛磊(监事会主席)
|
3 | 2022-01-13 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-07-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
污水处理及再生利用;城市污水处理工程施工;污水处理及技术开****、技术咨询、技术服务;污水网管维护;排水管道检测及疏通、维修;排水设备租赁;工程渣土、建筑垃圾消纳;固体废物处理与处置;山体修复;污泥处理;河湖整治工程设计和施工;场地租赁;建筑材料、砂石料加工、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;建筑用石加工;建筑材料销售;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
5 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴锐(监事) [退出]湛爱国(董事长兼总经理)文旭(董事)袁浩(监事)黄巍(董事)姚帅(监事)
|
湛爱国(董事长兼总经理)文旭(董事)袁浩(监事)黄巍(董事)姚帅(监事)辛磊(监事会主席) [新增]
|
6 | 2021-07-23 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王惊雷(董事长兼总经理) [退出]周克杰(董事) [退出]袁浩(监事)李浩(监事) [退出]刘胜(其他人员) [退出]黄巍(董事)
|
吴锐(监事) [新增]湛爱国(董事长兼总经理) [新增]文旭(董事) [新增]袁浩(监事)黄巍(董事)姚帅(监事) [新增]
|
8 | 2020-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
污水处理及再生利用;城市污水处理工程施工;污水处理及技术开****、技术咨询、技术服务;污水网管维护;排水管道检测及疏通、维修;排水设备租赁;工程渣土、建筑垃圾消纳;固体废物处理与处置;山体修复;污泥处理;河湖整治工程设计和施工;场地租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
污水处理及再生利用;城市污水处理工程施工;污水处理及技术开****、技术咨询、技术服务;污水网管维护;排水管道检测及疏通、维修;排水设备租赁;工程渣土、建筑垃圾消纳;固体废物处理与处置;山体修复;污泥处理;河湖整治工程设计和施工;场地租赁;建筑材料、砂石料加工、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
9 | 2020-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王惊雷
|
湛爱国
|
10 | 2019-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉市蔡甸城建投资开****有限公司:*%;
|
武汉市蔡甸城建投资开****有限公司:*%;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付