序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-18 | 股东变更 |
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司 ,曾冬兰 ,周蛟成 [退出]
|
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司 ,曾冬兰 ,晏育成 [新增]
|
2 | 2017-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周蛟成 [退出]
|
晏育成 [新增]
|
3 | 2017-08-18 | 经理备案 |
周蛟成 [退出]
|
晏育成 [新增]
|
4 | 2017-08-18 | 联络员备案 |
张胜英 备案手机:*****
|
周蛟成 备案手机:*****
|
5 | 2017-08-18 | 投资人(股权)变更 |
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司 出资 600万人民币;曾冬兰 出资 100万人民币;周蛟成 出资 300万人民币; [退出]
|
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司 出资 600万人民币;曾冬兰 出资 100万人民币;晏育成 出资 300.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2017-08-18 | 法定代表人变更 |
周蛟成
|
晏育成
|
7 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
张胜英 备案手机:*****
|
张胜英 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-16 | 财务负责人 |
|
张胜英
|
9 | 2016-05-16 | 联络员备案 |
黄独华 备案手机:*****
|
张胜英 备案手机:*****
|
10 | 2014-09-29 | 股东变更 |
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司李盈初 [退出]刘永安 [退出]
|
湖南虹瑞生态产业开****(集团)有限公司曾冬兰 [新增]周蛟成 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付