序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 董事备案 |
黄志祥 [退出]
|
朱涵 [新增]
|
2 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
黄志祥
|
朱涵
|
3 | 2021-06-08 | 投资人(股权)变更 |
雷锋; [退出]黄志祥; [退出]
|
上海食库企业管理合伙企业(有限合伙); [新增]上海食林企业管理合伙企业(有限合伙); [新增]
|
4 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26章程备案
|
5 | 2021-02-02 | 章程备案 |
无
|
2021-01-21章程备案
|
6 | 2021-02-02 | 投资人(股权)变更 |
雷锋;潘建保; [退出]黄志祥;
|
雷锋;黄志祥;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付