序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜汀正,李云广*
|
杜汀正,李云广*,张光荣 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 法定代表人 |
李云广
|
李云广
|
3 | 2021-10-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
单晓生*, [退出]杜汀正,李东升 [退出]
|
杜汀正,李云广* [新增]
|
4 | 2020-12-23 | 注册资本 |
1000万
|
1040万( + 4% )
|
5 | 2020-12-23 | 投资人 |
李东升 自然人股东杜汀正 自然人股东单晓生 自然人股东
|
李东升 自然人股东杜汀正 自然人股东单晓生 自然人股东张光荣 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-12-23 | 注册资本 |
1000万元
|
1040万元( + 4% )
|
7 | 2020-12-08 | 注册资本 |
3000万
|
1000万( - 66.66667% )
|
8 | 2020-12-08 | 注册资本 |
3000万元
|
1000万元( - 66.66667% )
|
9 | 2020-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
单纪情*, [退出]单晓生
|
单晓生*,杜汀正, [新增]李东升 [新增]
|
10 | 2020-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
单纪情* 执行董事 [退出]单纪情* 经理 [退出]单晓生 监事
|
李东升 执行董事 [新增]单晓生* 经理杜汀正 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付