序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周网兴,钱士娣,周慧 [退出]
|
钱士娣,周网兴
|
2 | 2020-08-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周网兴
|
李传海
|
3 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
周网兴
|
李传海
|
4 | 2016-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周网兴周春芳 [退出]周芳 [退出]钱士娣
|
周网兴钱士娣周慧 [新增]
|
5 | 2016-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周芳
|
周网兴
|
6 | 2016-07-07 | 经营期限变更 |
2019-02-23
|
2045-02-23
|
7 | 2016-07-07 | 股东名称变更 |
周网兴周春芳 [退出]周芳 [退出]钱士娣
|
周网兴钱士娣周慧 [新增]
|
8 | 2016-07-07 | 法定代表人变更 |
周芳
|
周网兴
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付