序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 法定代表人 |
张海洋
|
李兰英
|
2 | 2020-05-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
张海洋*,周颖
|
李兰英*,周颖
|
3 | 2019-01-30 | 投资人 |
胡霞,自然人股东,王一诚,自然人股东,袁凌,自然人股东
|
张海洋,自然人股东,周颖,自然人股东
|
4 | 2019-01-30 | 法定代表人 |
李兰英
|
张海洋
|
5 | 2019-01-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李兰英*,袁凌
|
张海洋*,周颖
|
6 | 2018-09-10 | 投资人 |
张海洋,自然人股东,周颖,自然人股东
|
胡霞,自然人股东,王一诚,自然人股东,袁凌,自然人股东
|
7 | 2018-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张海洋*,周颖
|
李兰英*,袁凌
|
8 | 2018-09-10 | 法定代表人 |
张海洋
|
李兰英
|
9 | 2015-05-26 | 经营范围 |
投资咨询、商务咨询(以上中介除外。)
|
投资咨询、商务咨询(以上中介除外。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
10 | 2010-12-29 | 投资人(股权)变更 |
-
|
周颖,自然人股东;张海洋,自然人股东;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付