序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
李华锋*,李辉,刘亚然,王立珍,王淑红,吴修娟,许青,张肖静
|
李华锋*,李辉,刘亚然,王立珍,王淑红,吴修娟,张肖静
|
2 | 2019-01-30 | 注册资本 |
10000万
|
300万
|
3 | 2017-08-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
李华锋*,李辉*,刘亚然,王立珍,王淑红,吴修娟,许青,张肖静
|
李华锋*,李辉,刘亚然,王立珍,王淑红,吴修娟,许青,张肖静
|
4 | 2016-12-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
李华锋*,李辉*,刘亚然,王立珍,吴修娟,许青,杨梅,张东旭
|
李华锋*,李辉*,刘亚然,王立珍,王淑红,吴修娟,许青,张肖静
|
5 | 2016-08-10 | 投资人 |
吴修娟,自然人股东,张东旭,自然人股东
|
李华锋*,自然人股东,李辉,自然人股东,李亚林,自然人股东,王立珍,自然人股东,吴修娟,自然人股东,许青,自然人股东,杨梅,自然人股东,张东旭,自然人股东,张肖静,自然人股东
|
6 | 2010-06-08 | 企业名称 |
北京华昌传媒有限公司
|
华昌传媒(北京)有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付