序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘扬 执行董事; [退出]刘扬 经理; [退出]魏潞生 监事 [退出]
|
李延军 执行董事; [新增]李延军 经理; [新增]许展荣 监事 [新增]
|
2 | 2019-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘扬*, [退出]魏潞生 [退出]
|
李延军*, [新增]许展荣 [新增]
|
3 | 2019-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘扬* 执行董事 [退出]刘扬* 经理 [退出]魏潞生 监事 [退出]
|
李延军* 执行董事 [新增]李延军* 经理 [新增]许展荣 监事 [新增]
|
4 | 2019-12-10 | 法定代表人 |
刘扬
|
李延军
|
5 | 2019-11-29 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-11-29 | 投资人 |
魏潞生 自然人股东 [退出]武哲 自然人股东郭绍凤 自然人股东
|
李延军 自然人股东 [新增]武哲 自然人股东郭绍凤 自然人股东
|
7 | 2019-11-12 | 住所 |
北京市通州区玉带河东街111号一层
|
北京市房山区良乡拱辰南大街42号楼A座商住楼(三段)4层6单元401-6
|
8 | 2017-01-25 | 投资人 |
刘扬 自然人股东 [退出]刘万良 自然人股东 [退出]魏潞生 自然人股东郭宝强 自然人股东 [退出]
|
魏潞生 自然人股东武哲 自然人股东 [新增]郭绍凤 自然人股东 [新增]
|
9 | 2016-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭宝强 执行董事; [退出]郭宝强 经理; [退出]魏潞生 监事
|
刘扬 执行董事; [新增]刘扬 经理; [新增]魏潞生 监事
|
10 | 2016-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭宝强*, [退出]魏潞生
|
刘扬*, [新增]魏潞生
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付