序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-29 | 住所 |
北京市朝阳区东四环中路39号12层B单元1517
|
北京市朝阳区广渠路28号院401号楼(劲松孵化器1246号)
|
2 | 2014-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王盛兰 执行董事; [退出]王盛兰 经理; [退出]薛天 监事
|
李戈 执行董事; [新增]李戈 经理; [新增]薛天 监事
|
3 | 2014-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王盛兰*, [退出]薛天
|
李戈*, [新增]薛天
|
4 | 2014-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王盛兰* 执行董事 [退出]王盛兰* 经理 [退出]薛天 监事
|
李戈* 执行董事 [新增]李戈* 经理 [新增]薛天 监事
|
5 | 2014-03-14 | 法定代表人 |
王盛兰
|
李戈
|
6 | 2014-03-14 | 住所 |
北京市朝阳区将台乡将台路甲6号北京京朝春翔旅馆1004室
|
北京市朝阳区东四环中路39号12层B单元1517
|
7 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
武斌* 执行董事金利 监事
|
武斌* 执行董事金利 监事
|
8 | 2014-02-28 | 投资人 |
无
|
武斌 自然人股东 [新增]金利 自然人股东 [新增]
|
9 | 2013-07-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
武斌 执行董事; [退出]金利 监事 [退出]
|
王盛兰 执行董事; [新增]王盛兰 经理; [新增]薛天 监事 [新增]
|
10 | 2013-07-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
武斌* 执行董事 [退出]金利 监事 [退出]
|
王盛兰* 执行董事 [新增]王盛兰* 经理 [新增]薛天 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付