序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区博兴九路2号院1号楼9层1037
|
北京市北京经济技术开****区科创十四街99号26幢2层209室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
|
2 | 2020-09-27 | 住所 |
北京市门头沟区金沙西街10号院5号楼5层505
|
北京市北京经济技术开****区博兴九路2号院1号楼9层1037
|
3 | 2020-09-03 | 住所 |
北京市丰台区樊家村甲8号9号楼1-502室
|
北京市门头沟区金沙西街10号院5号楼5层505
|
4 | 2017-05-15 | 经营范围 |
设计、制作广告;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;信息咨询(不含中介服务);销售(不含零售)日用品、建材。
|
设计、制作广告;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;信息咨询(不含中介服务);新能源技术开****、技术服务;能源合同管理;销售(不含零售)日用品、建材、照明器材、五金交电(不含实体店经营)、通讯设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2014-06-20 | 注册资本 |
10
|
200( + 1900% )
|
6 | 2014-06-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
关英学 执行董事; [退出]关英学 经理; [退出]李桂海 监事
|
李明明 执行董事; [新增]李明明 经理; [新增]李桂海 监事
|
7 | 2014-06-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
关英学*, [退出]李桂海
|
李桂海,李明明* [新增]
|
8 | 2014-06-20 | 注册资本 |
10万
|
200万( + 1900% )
|
9 | 2014-06-20 | 注册资本 |
10万元
|
200万元( + 1900% )
|
10 | 2014-06-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
关英学* 执行董事 [退出]关英学* 经理 [退出]李桂海 监事
|
李明明* 执行董事 [新增]李明明* 经理 [新增]李桂海 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付