序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李毅;成员:李梁;
|
2 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
林金竹
|
周小兰
|
3 | 2016-04-15 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
4 | 2015-05-04 | 信息公示联络员备案 |
无
|
林金竹
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付