序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-29 | 投资人(股权)变更 |
余初明;
|
李永强*;
|
2 | 2017-09-29 | 监事备案 |
阳罕
|
杨拴
|
3 | 2017-09-29 | 法定代表人变更 |
余初明
|
李永强
|
4 | 2017-09-29 | 章程备案 |
2015-01-28章程备案
|
2017-09-28章程备案
|
5 | 2015-02-03 | 章程备案 |
-
|
2015-01-28章程备案
|
6 | 2015-02-03 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
7 | 2015-02-03 | 投资人(股权)变更 |
余初明;
|
余初明;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付