序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
顾敏琦
|
李永强
|
2 | 2021-08-16 | 监事备案 |
潘晗 [退出]
|
陈远光 [新增]
|
3 | 2021-08-16 | 章程备案 |
无
|
2021-05-12章程备案
|
4 | 2021-08-16 | 董事备案 |
顾敏琦 [退出]
|
李永强 [新增]
|
5 | 2020-10-10 | 法定代表人变更 |
陈琳
|
顾敏琦
|
6 | 2017-07-21 | 法定代表人变更 |
李莹
|
陈琳
|
7 | 2017-07-21 | 董事备案 |
李莹 [退出]
|
陈琳 [新增]
|
8 | 2016-08-16 | 法定代表人变更 |
刘晶晶
|
李莹
|
9 | 2016-08-16 | 董事备案 |
刘晶晶 [退出]
|
李莹 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付