序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-09 | 负责人变更 |
李江 [退出]
|
金丽 [新增]
|
2 | 2022-09-09 | 负责人变更 |
姓名:李江; [退出]
|
姓名:金丽; [新增]
|
3 | 2022-09-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2022-03-09;
|
任职起始日期:2022-09-08;
|
4 | 2022-09-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2017-08-04;姓名:邵飞;
|
任职起始日期:2022-09-08;姓名:孙放;
|
5 | 2022-09-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2022-03-09;姓名:李江;
|
任职起始日期:2022-09-08;姓名:金丽;
|
6 | 2022-09-09 | 法定代表人信息 |
姓名:李江;任职起始日期:2022-03-09;
|
姓名:金丽;任职起始日期:2022-09-08;
|
7 | 2022-09-09 | 法定代表人 |
李江
|
金丽
|
8 | 2022-03-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2019-10-15;姓名:付子秀;
|
任职起始日期:2022-03-09;姓名:周桥;
|
9 | 2022-03-11 | 法定代表人 |
甘学庆
|
李江
|
10 | 2022-03-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2020-06-18;姓名:甘学庆;
|
任职起始日期:2022-03-09;姓名:李江;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付