序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 其他变更 |
|
*****8XU
|
2 | 2013-05-13 | 其他变更 |
|
执行董事兼总经理,李海龙,***;监事,张成平,***;
|
3 | 2013-05-13 | 投资人(股权)变更 |
|
张成平,出资170( - 16.66667% )万,占10.0%,实缴出资170万;李海龙,出资1530( + 18.42105% )万,占90.0%,实缴出资1530万;
|
4 | 2011-06-01 | 登记机关变更 |
|
360728;
|
5 | 2011-06-01 | 登记机关变更 |
|
360728
|
6 | 2011-03-07 | 登记机关变更 |
|
360727
|
7 | 2011-03-04 | 法定代表人变更 |
|
证件号码:******,姓名:李海龙
|
8 | 2011-03-04 | 其他变更 |
|
******,张成平,执行董事;******,李海龙,总经理;******,郑燕娥,监事;
|
9 | 2011-03-04 | 许可经营项目变更 |
|
B10
|
10 | 2011-03-04 | 经营范围变更 |
|
机械设备、五金交电及电子产品批****,矿产品加工、销售,铜多金属勘查(在许可范围及有效期内经营)。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付