序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李知谦;成员:李知谦;成员:李玉清;成员:汤孝英;
|
2 | 2017-09-18 | 监事备案 |
李萍 [退出]
|
汤孝英 [新增]
|
3 | 2017-09-18 | 经理备案 |
张永峰 [退出]
|
李玉清 [新增]
|
4 | 2017-09-18 | 章程修正案备案 |
2016-11-01章程备案
|
2017-09-10章程修正案
|
5 | 2017-09-18 | 投资人(股权)变更 |
张永峰; [退出]汤孝英;
|
汤孝英;李玉清; [新增]
|
6 | 2017-09-18 | 法定代表人变更 |
张永峰
|
李玉清
|
7 | 2017-09-18 | 董事备案 |
张永峰 [退出]
|
李玉清 [新增]
|
8 | 2016-12-06 | 章程备案 |
无
|
2016-11-01章程备案
|
9 | 2016-12-06 | 投资人(股权)变更 |
张永峰;李萍; [退出]
|
汤孝英; [新增]张永峰;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付