序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-10 | 董事备案 |
职务:经理,姓名:李秀玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:刘凯丽,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事,姓名:刘凯丽,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:李秀玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:执行董事,姓名:李秀玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:李秀玲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:徐鹤,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
2 | 2022-03-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘凯丽 ; [退出]投资人:黄毅 ;
|
投资人:黄毅 ;投资人:李秀玲 ; [新增]
|
3 | 2022-03-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘凯丽,出资额:20万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-25; [退出]投资人:黄毅,出资额:180万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-25;
|
投资人:黄毅,出资额:180万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-25;投资人:李秀玲,出资额:20万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-25; [新增]
|
4 | 2022-03-07 | 法定代表人变更 |
黄毅
|
李秀玲
|
5 | 2022-03-07 | 其他变更 |
姓名:刘凯丽,职务:监事;姓名:黄毅,职务:执行董事;姓名:黄毅,职务:经理;
|
姓名:李秀玲,职务:执行董事;姓名:刘凯丽,职务:监事;姓名:李秀玲,职务:经理;
|
6 | 2021-06-10 | 住所变更 |
江西省上饶市信州区五三大道70号2幢-2-7
|
江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心3号楼530室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付