序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-21 | 联络员 |
李峰
|
李英英
|
2 | 2019-01-21 | 法定代表人变更 |
李峰
|
李英英
|
3 | 2019-01-21 | 投资人(股权)变更 |
李峰; [退出]
|
李英英; [新增]
|
4 | 2019-01-21 | 监事备案 |
蒋陈仁 [退出]
|
沈婕 [新增]
|
5 | 2019-01-21 | 章程备案 |
无
|
2019-01-15章程备案
|
6 | 2018-07-05 | 章程备案 |
无
|
2018-06-28章程备案
|
7 | 2018-07-05 | 监事备案 |
房爱玲 [退出]
|
蒋陈仁 [新增]
|
8 | 2018-07-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
朱汉坤
|
李峰
|
10 | 2018-07-05 | 联络员 |
朱汉坤
|
李峰
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付