序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李越;成员:许国庆;成员:蒲冉欣;
|
2 | 2014-11-14 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
200.000000万人民币( + 1900% )
|
3 | 2014-11-14 | 章程修正案备案 |
2014-10-14章程备案
|
2014-10-31章程修正案
|
4 | 2014-11-14 | 投资人(股权)变更 |
许国庆;李越;
|
李越;许国庆;
|
5 | 2014-10-22 | 住所变更 |
上海市奉贤区新四平公路468弄22幢3层80室
|
上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1227室
|
6 | 2014-10-22 | 投资人(股权)变更 |
许国庆;王涛; [退出]
|
李越; [新增]许国庆;
|
7 | 2014-10-22 | 章程备案 |
无
|
2014-10-14章程备案
|
8 | 2014-10-22 | 法定代表人变更 |
李晶晶
|
李越
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付