序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张胜利(监事), [退出]李金利(总经理,执行董事)
|
侯占峰(监事), [新增]李金利(总经理,执行董事)
|
2 | 2019-01-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-11-17至2018-11-17
|
2014-11-17至2024-11-16
|
3 | 2015-10-16 | 财务负责人变更 |
|
李金利
|
4 | 2015-10-16 | 住所/经营场所 |
丰镇市新城区逸兴花园3号楼9号商铺
|
丰镇市新城区晶鼎花园1号楼4号商铺
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付