序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张永强
|
证件号码:*****姓名:杨凡
|
2 | 2017-07-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,王楠,1987-03-20;执行董事,张永强,1963-11-19;
|
监事,王楠,1987-03-20;执行董事,杨凡,1963-11-19;
|
3 | 2017-07-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:张永强
|
证件号码:*****9,姓名:杨凡
|
4 | 2017-07-26 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:张永强
|
证件号码:****,姓名:杨凡
|
5 | 2017-07-26 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,王楠,****执行董事,张永强,**** [退出]
|
监事,王楠,****执行董事,杨凡,**** [新增]
|
6 | 2017-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:杨凡
|
证件号码:*****姓名:张永强
|
7 | 2017-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:杨凡
|
证件号码:*****7,姓名:张永强
|
8 | 2017-05-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,王楠,1987-03-20;执行董事,杨凡,;
|
监事,王楠,1987-03-20;执行董事,张永强,1963-11-19;
|
9 | 2017-05-23 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,王楠,****执行董事,****
|
监事,王楠,****执行董事,张永强,**** [新增]
|
10 | 2017-05-23 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,王楠,****执行董事,杨凡,**** [退出]
|
监事,王楠,****执行董事,张永强,**** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付