序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 股东变更 |
陈志强 , [退出]徐建国
|
李小翠 , [新增]徐建国
|
2 | 2020-07-09 | 章程备案 |
无
|
2020-07-08公司股东变更。
|
3 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈志强 [退出]
|
李小翠 [新增]
|
4 | 2019-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小翠 [退出]
|
杨利华 [新增]
|
5 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
李小翠
|
杨利华
|
6 | 2017-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李小翠
|
7 | 2017-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈志强
|
8 | 2017-05-25 | 财务负责人 |
|
马文华
|
9 | 2017-05-25 | 经理备案 |
|
李小翠 [新增]
|
10 | 2017-05-25 | 董事备案 |
陈志强 [退出]
|
李小翠 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付