序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈艳 [退出]
|
杨宁 [新增]
|
2 | 2021-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈艳
|
杨宁
|
3 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐作良 [退出]
|
陈艳 [新增]
|
4 | 2019-08-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段婷
|
陈艳
|
5 | 2018-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马晓琴
|
段婷
|
6 | 2016-04-14 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****L
|
7 | 2016-04-14 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****L
|
8 | 2014-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:李颖
|
证件号码:*****姓名:马晓琴
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付