序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭涛,欧阳小锋,杨岚*
|
郭涛,杨岚*
|
2 | 2021-04-22 | 投资人 |
郭涛,自然人股东,欧阳小锋,自然人股东
|
郭涛,自然人股东,杨岚*,自然人股东
|
3 | 2021-04-22 | 注册资本 |
1000万
|
3000万
|
4 | 2021-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伟,杨岚*
|
郭涛,欧阳小锋,杨岚*
|
5 | 2021-03-23 | 投资人 |
郭涛,自然人股东,王伟,自然人股东,杨岚*,自然人股东
|
郭涛,自然人股东,欧阳小锋,自然人股东
|
6 | 2020-03-25 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-03-25 | 投资人 |
北京中电力创数据科技有限公司,企业法人,郭涛,自然人股东
|
郭涛,自然人股东,王伟,自然人股东,杨岚*,自然人股东
|
8 | 2018-07-31 | 投资人 |
北京中电力创数据科技有限公司,企业法人,郭涛,自然人股东,林雄锋,自然人股东
|
北京中电力创数据科技有限公司,企业法人,郭涛,自然人股东
|
9 | 2018-01-09 | 住所 |
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢9层6单元907
|
北京市海淀区知春里甲10号4层10417
|
10 | 2017-07-04 | 住所 |
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层6单元211
|
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢9层6单元907
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付