序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 成员 |
刘李滨(监事)
|
蔡丽璇(监事)
|
2 | 2021-12-27 | 监事信息 |
刘李滨(监事) [退出]
|
蔡丽璇(监事) [新增]
|
3 | 2021-12-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-01-21
|
2021-12-08
|
4 | 2021-12-09 | 指定联系人 |
杨应锦
|
杨应锦
|
5 | 2021-12-09 | 地址 |
深圳市龙华新区龙华街道清湖龙观东路1号望成大厦13楼1313室
|
深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房B302-3
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付