序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张冰岚:监事 [退出]王崇智:执行董事 [退出]杨永:经理
|
熊建鹏:监事 [新增]张冰岚:执行董事 [新增]杨永:经理
|
2 | 2021-02-04 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张冰岚 :76.5000万元王崇智 :73.5000万元 [退出]
|
张冰岚 :94.5000( + 23.52941% )万元杨永 :4.5000万元 [新增]熊建鹏 :51.0000万元 [新增]
|
3 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
董海军
|
张冰岚
|
4 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马云鹏:监事 [退出]艾伟:执行董事兼经理 [退出]
|
王崇智:执行董事 [新增]张冰岚:监事 [新增]杨永:经理 [新增]
|
5 | 2020-06-24 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马云鹏:76.5万元 [退出]王崇智:73.5万元
|
王崇智:73.5万元张冰岚:76.5万元 [新增]
|
6 | 2020-06-24 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
7 | 2020-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
艾伟 [退出]
|
杨永 [新增]
|
8 | 2019-01-18 | 经营范围变更 |
餐饮服务,预包装食品(含冷藏食品)酒水、饮料、咖啡的销售(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
餐饮服务(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
9 | 2019-01-18 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2018-12-27 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王崇智 :13.5000万元张冰岚 :136.5000万元 [退出]
|
马云鹏 :76.5000万元 [新增]王崇智 :73.5000( + 444.44444% )万元
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付