序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张界雄
|
杨洋
|
2 | 2021-04-09 | 其他事项备案 |
天安财产保险股份有限公司昌吉中心支公司
|
天安财产保险股份有限公司昌吉中心支公司
|
3 | 2020-04-06 | 其他事项备案 |
天安保险股份有限公司昌吉支公司
|
天安财产保险股份有限公司昌吉中心支公司
|
4 | 2020-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周长新
|
张界雄
|
5 | 2020-04-06 | 联络员备案 |
何平
|
朱华
|
6 | 2017-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汪君英
|
周长新
|
7 | 2017-03-21 | 经营者姓名 |
汪君英 [退出]
|
周长新 [新增]
|
8 | 2017-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪君英
|
周长新
|
9 | 2015-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
盖友艳
|
汪君英
|
10 | 2015-07-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
盖友艳
|
汪君英
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付