序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 成员 |
侯艳坤(执行董事),顾永成(监事)
|
杨金(监事),杨程程(执行董事)
|
2 | 2021-05-27 | 董事长或执行董事成员 |
侯艳坤(执行董事), [退出]顾永成(监事) [退出]
|
杨金(监事), [新增]杨程程(执行董事) [新增]
|
3 | 2021-05-27 | 监事信息 |
侯艳坤(执行董事), [退出]顾永成(监事) [退出]
|
杨金(监事), [新增]杨程程(执行董事) [新增]
|
4 | 2021-05-19 | 成员 |
侯艳坤(总经理)
|
杨程程(总经理)
|
5 | 2021-05-19 | 总经理 |
侯艳坤(总经理) [退出]
|
杨程程(总经理) [新增]
|
6 | 2021-05-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
侯艳坤
|
杨程程
|
7 | 2020-07-23 | 成员 |
陈晓燕(监事)
|
顾永成(监事)
|
8 | 2020-07-23 | 监事信息 |
陈晓燕(监事) [退出]
|
顾永成(监事) [新增]
|
9 | 2020-04-29 | 成员 |
史越峰80.0(万元)40.00%苏宇120.0(万元)60.00%
|
侯艳坤200.0(万元)100.00%
|
10 | 2020-04-29 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2010-01-19至2020-01-19
|
永续经营
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付