序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭玲*,俞俊,赵同新,邸淑兵
|
刘柏钢,杨程*,俞俊,闫岩
|
2 | 2020-04-24 | 法定代表人 |
郭玲
|
杨程
|
3 | 2017-10-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
包群,马保健*,俞俊,邸淑兵
|
郭玲*,俞俊,赵同新,邸淑兵
|
4 | 2017-10-25 | 法定代表人 |
马保健
|
郭玲
|
5 | 2017-02-07 | 法定代表人 |
梅群
|
马保健
|
6 | 2017-02-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
包群,梅群*,俞俊,邸淑兵
|
包群,马保健*,俞俊,邸淑兵
|
7 | 2014-08-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
包群,侯德英,梅群*,俞俊
|
包群,梅群*,俞俊,邸淑兵
|
8 | 2011-12-19 | 投资人 |
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 1530 法人股东; 2 郭瑞娴 1470 自然人股东;
|
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 1950 法人股东; 2 郭瑞娴 1050 自然人股东;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付