序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 负责人变更 |
钱邦强 [退出]
|
杨艳萍 [新增]
|
2 | 2020-06-18 | 负责人变更 |
户红 [退出]
|
钱邦强 [新增]
|
3 | 2018-12-07 | 住所变更 |
江西省九江市开****区九瑞大道82号
|
江西省九江市浔阳区交通路12号
|
4 | 2016-06-03 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****2
|
5 | 2015-06-10 | 经营场所变更 |
江西省九江市浔阳区长城路1号
|
江西省九江市开****区九瑞大道82号
|
6 | 2015-06-10 | 负责人变更 |
胡艳 [退出]
|
户红 [新增]
|
7 | 2015-06-10 | 登记机关变更 |
浔阳区工商行政管理局
|
九江经济技术开****区工商分局
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付