序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林庆利:400万元 [退出]林政旺:800万元 [退出]林典芳:800万元 [退出]
|
许在成:1200万元 [新增]林典新:800万元 [新增]
|
2 | 2021-09-08 | 联络员备案 |
林典芳
|
林典芳
|
3 | 2021-09-08 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林政旺:监事林典芳:执行董事兼总经理 [退出]
|
林政旺:监事林典芳:执行董事 [新增]林守勇:经理 [新增]
|
5 | 2020-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
林典芳 [退出]
|
林守勇 [新增]
|
6 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林守福:监事 [退出]林典芳:执行董事兼总经理
|
林政旺:监事 [新增]林典芳:执行董事兼总经理
|
7 | 2017-05-24 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林典芳 :800.0000万元林守福 :1200.0000万元 [退出]
|
林庆利 :400.0000万元 [新增]林政旺 :800.0000万元 [新增]林典芳 :800.0000万元
|
8 | 2017-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
林典芳
|
林典芳
|
9 | 2016-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王超云:监事 [退出]林守福:执行董事 [退出]林贤镇:经理 [退出]
|
林守福:监事 [新增]林典芳:执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2016-09-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
林贤镇 [退出]
|
林典芳 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付