序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨宽宽
|
林平平
|
2 | 2018-11-12 | 股东变更 |
杨宽宽 [退出]段碧波 [退出]
|
王让所 [新增]林平平 [新增]
|
3 | 2018-11-12 | 法定代表人变更 |
杨宽宽
|
林平平
|
4 | 2018-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑强
|
杨宽宽
|
5 | 2018-11-02 | 股东变更 |
钱堂容 [退出]杨恒 [退出]赖长贵 [退出]杨托 [退出]郑强 [退出]
|
杨宽宽 [新增]段碧波 [新增]
|
6 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
郑强
|
杨宽宽
|
7 | 2018-05-16 | 企业住所变更 |
苏州市盘南路6号9幢104室
|
苏州市相城区元和街道润元路333号香榭时光生活广场4001室
|
8 | 2018-02-05 | 企业住所变更 |
苏州市友新路6号(3-6室)
|
苏州市盘南路6号9幢104室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付