序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 监事备案 |
林伟 [退出]
|
王旭坤 [新增]
|
2 | 2020-08-04 | 监事备案 |
林伟 [退出]
|
王旭坤 [新增]
|
3 | 2015-10-16 | 投资人(股权)变更 |
林金树 证照号码:******************;叶兰金 证照号码:******************; [退出]
|
林金树 证照号码:******************;王旭坤 证照号码:******************; [新增]孙彤 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2015-10-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-10-14通过新章程
|
5 | 2015-10-16 | 投资人(股权)变更 |
林金树 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
林金树 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
6 | 2015-07-14 | 董事备案 |
王旭坤 [退出]
|
林金树 [新增]
|
7 | 2015-07-14 | 投资人(股权)变更 |
林伟 证照号码:******************; [退出]孙彤 证照号码:******************; [退出]王旭坤 证照号码:******************; [退出]
|
林金树 证照号码:******************; [新增]叶兰金 证照号码:******************; [新增]
|
8 | 2015-07-14 | 董事备案 |
王旭坤 [退出]
|
林金树 [新增]
|
9 | 2015-07-14 | 法定代表人变更 |
王旭坤
|
林金树
|
10 | 2015-07-14 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-07-13通过新章程
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付