序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2019-02-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁全信; [退出]梁梓; [退出]
|
辽宁天赐投资****展(集团)有限公司; [新增]
|
3 | 2017-12-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
批****、零售:针纺织品、日用百货、仪器仪表、五金工具、电气机械、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、汽车配件、普通机械设备、计算机及配件、家具、服装鞋帽、洗涤化妆品、家用电器、农用工具及配件、乐器、通讯设备、电子产品、文化体育用品、办公设备;农畜产品收购;货物进出口、技术进出口;边境小额贸易。
|
批****、零售:针纺织品、日用百货、仪器仪表、五金工具、电气机械、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、汽车配件、普通机械设备、计算机及配件、家具、服装鞋帽、洗涤化妆品、家用电器、农用工具及配件、乐器、通讯设备、电子产品、文化体育用品、办公设备;农畜产品收购;货物进出口、技术进出口。
|
4 | 2017-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁全信;杨力; [退出]
|
梁全信;梁梓; [新增]
|
5 | 2017-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨力
|
梁全信
|
6 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋军延经理 [退出]孙晓峰监事杨力执行董事 [退出]
|
梁全信执行董事兼经理 [新增]孙晓峰监事
|
7 | 2011-11-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
70
|
1000( + 1328.57143% )
|
8 | 2011-11-04 | 实收资本变更 |
70
|
1000( + 1328.57143% )
|
9 | 2011-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张玲
|
杨力
|
10 | 2011-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张玲; [退出]梁卫东; [退出]
|
梁全信; [新增]杨力; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付